序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 耿凤英 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
求之电子(上海)有限公司浦东分公司
|
张涛 | 2011-11-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-07 | 经营期限(营业期限)变 |
2011-10-27~2021-10-26
|
2011-10-27~
|
2 | 2020-01-07 | 章程备案 |
无
|
2019-12-13章程备案
|
3 | 2020-01-07 | 监事备案 |
刘道清 [退出]
|
李永康 [新增]
|
4 | 2020-01-07 | 投资人(股权)变更 |
张土全; [退出]
|
耿凤英; [新增]
|
5 | 2020-01-07 | 法定代表人变更 |
张土全
|
耿凤英
|
6 | 2018-11-26 | 法定代表人变更 |
刘刚
|
张土全
|
7 | 2018-11-26 | 投资人(股权)变更 |
刘刚; [退出]张涛; [退出]
|
张土全; [新增]
|
8 | 2018-11-26 | 监事备案 |
张涛 [退出]
|
刘道清 [新增]
|
9 | 2018-11-26 | 章程备案 |
无
|
2018-11-07章程备案
|
10 | 2018-11-26 | 法定代表人变更 |
刘刚
|
张士全
|