序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李俊 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李俊
|
|
2 |
邹梅华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-16 | 经营期限(营业期限)变 |
2011-05-16~2021-05-15
|
2011-05-16~2041-05-15
|
2 | 2021-03-16 | 章程备案 |
无
|
2021-03-10章程备案
|
3 | 2019-12-27 | 投资人(股权)变更 |
朱蓉晖; [退出]
|
李俊; [新增]
|
4 | 2019-12-27 | 章程备案 |
无
|
2019-11-08章程备案
|
5 | 2019-12-27 | 法定代表人变更 |
朱蓉晖
|
李俊
|