序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈云 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 祁文华 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴雅珍
|
|
2 |
祁文华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-02 | 章程备案 |
无
|
2019-10-29章程备案
|
2 | 2019-11-02 | 法定代表人变更 |
沈云
|
吴雅珍
|
3 | 2018-01-15 | 投资人(股权)变更 |
刘晨; [退出]张婷; [退出]
|
沈云; [新增]祁文华; [新增]
|
4 | 2018-01-15 | 住所变更 |
上海市奉贤区南桥镇西渡莘奉公路322号5幢1251室
|
上海市奉贤区金海公路3265号18号楼3054室
|
5 | 2018-01-15 | 法定代表人变更 |
刘晨
|
沈云
|
6 | 2018-01-15 | 监事备案 |
张婷 [退出]
|
祁文华 [新增]
|
7 | 2018-01-15 | 章程备案 |
2016-08-15章程备案
|
2018-01-09章程备案
|
8 | 2016-08-16 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
100.000000万人民币( + 900% )
|
9 | 2016-08-16 | 章程备案 |
无
|
2016-08-15章程备案
|
10 | 2016-08-16 | 投资人(股权)变更 |
刘晨;张婷;
|
刘晨;张婷;
|