序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴永军 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴永军
|
|
2 |
吴云龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-30 | 投资人(股权)变更 |
吴永军;
|
吴永军;
|
2 | 2019-04-30 | 章程备案 |
无
|
2019-04-18章程备案
|
3 | 2019-04-30 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
50.000000万人民币( + 400% )
|
4 | 2018-09-20 | 住所变更 |
上海市松江区车墩镇朝阳路20号2幢474室
|
上海市奉贤区星火开****区莲塘路251号14幢30245室
|
5 | 2018-09-20 | 法定代表人变更 |
吴永军
|
吴永军
|
6 | 2018-09-20 | 章程备案 |
无
|
2018-08-21章程备案
|