序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙为中
|
|
2 |
孙懋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-09 | 联络员 |
单纲松
|
孙为中
|
2 | 2020-09-09 | 投资人(股权)变更 |
单纲松; [退出]上海天彧文化传播有限公司;
|
上海天彧文化传播有限公司;上海石德建筑安装工程有限公司; [新增]
|
3 | 2020-09-09 | 法定代表人变更 |
单纲松
|
孙为中
|
4 | 2020-09-09 | 章程备案 |
无
|
2020-09-03章程备案
|
5 | 2013-12-26 | 出资日期变更 |
上海天彧文化传播有限公司 2014-10-30货币40.000000万人民币;单纲松 2014-10-30货币360.000000万人民币;
|
上海天彧文化传播有限公司 2012-10-30货币10.000000万人民币;上海天彧文化传播有限公司 2013-12-03货币40.000000万人民币;单纲松 2012-10-30货币90.000000万人民币;单纲松 2013-12-04货币360.000000万人民币;
|
6 | 2013-12-26 | 实收资本变更 |
100.000000万人民币
|
500.000000万人民币( + 400% )
|
7 | 2013-12-26 | 注册资本(金)变更 |
500.000000万人民币
|
500.000000万人民币
|