序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | OCG INVESTMENT CO.,LIMITED | 70.41415% | 12781.8047万人民币 |
2 | 雅戈尔投资有限公司 | 6.66667% | 1210.1549万人民币 |
3 | 厦门海通金圆股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.66667% | 1210.1549万人民币 |
4 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 4.96667% | 901.5655万人民币 |
5 | 上海浦东新区曹路投资管理有限公司 | 2.8887% | 524.3665万人民币 |
6 | 景宁承稷企业管理咨询中心(有限合伙) | 2.84922% | 517.2万人民币 |
7 | 上海悦心多宝商务咨询管理有限公司 | 2% | 363.0465万人民币 |
8 | 上海金水湖启航投资合伙企业(有限合伙) | 1.33333% | 242.031万人民币 |
9 | 景宁润稷企业管理咨询中心(有限合伙) | 1.32214% | 240.0万人民币 |
10 | 景宁恩稷企业管理咨询中心(有限合伙) | 0.89245% | 162.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李慈雄
|
|
2 |
龚智勇
|
|
3 |
朱彦忠
|
|
4 |
李树松
|
|
5 |
叶匡时
|
|
6 |
郑凯
|
|
7 |
宋源诚
|
|
8 |
黄跃飞
|
|
9 |
赵思渊
|
|
10 |
贺春丽
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海东冠健康用品股份有限公司金山分公司
|
何志明 | 2007-11-08 |
2 |
上海东冠健康用品股份有限公司武汉分公司
|
孙海瑜 | 2005-10-18 |
3 |
上海斯米克华洁纸业有限公司北京分公司
|
杨亮 | 2002-07-18 |
4 |
上海东冠健康用品股份有限公司南京分公司
|
何志明 | 2002-07-04 |
5 |
上海斯米克华洁纸业有限公司静安经营部
|
杨亮 | 2001-07-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-18 | 高级管理人员备案 |
李慈雄 [退出]
|
龚智勇 [新增]
|
2 | 2022-01-12 | 章程备案 |
2020-12-15章程备案
|
2021-11-22章程备案
|
3 | 2022-01-12 | 董事备案 |
李树松何志明 [退出]朱彦忠郑凯宋源诚叶匡时赵思渊黄跃飞
|
叶匡时郑凯朱彦忠李树松宋源诚黄跃飞龚智勇 [新增]赵思渊
|
4 | 2022-01-12 | 监事备案 |
王莉茹贺春丽尹竣 [退出]
|
贺春丽陈立新 [新增]王莉茹
|
5 | 2021-10-21 | 经理备案 |
何志明 [退出]
|
李慈雄 [新增]
|
6 | 2021-10-21 | 法定代表人变更 |
李慈雄
|
李慈雄
|
7 | 2021-04-20 | 董事备案 |
何志明卫晓华 [退出]李树松叶匡时黄跃飞郑凯宋源诚朱彦忠
|
朱彦忠李树松叶匡时郑凯宋源诚黄跃飞何志明赵思渊 [新增]
|
8 | 2021-03-04 | 董事备案 |
何志明宋源诚卫永平 [退出]黄跃飞
|
叶匡时 [新增]朱彦忠 [新增]郑凯 [新增]李树松 [新增]宋源诚黄跃飞何志明卫晓华 [新增]
|
9 | 2021-03-04 | 章程备案 |
2020-12-15章程备案
|
2020-12-15章程备案
|
10 | 2020-12-22 | 其他事项 |
OCG INVESTMENT CO.,LIMITED;上海恩稷企业管理咨询中心(有限合伙);上海润稷企业管理咨询中心(有限合伙);上海承稷企业管理咨询中心(有限合伙);上海浦东新区曹路投资管理有限公司
|
上海浦东新区曹路投资管理有限公司;OCG INVESTMENT CO.,LIMITED;景宁承稷企业管理咨询中心(有限合伙);景宁恩稷企业管理咨询中心(有限合伙);景宁润稷企业管理咨询中心(有限合伙)
|