序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖琴 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖琴
|
|
2 |
潘彦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-14 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:肖琴;成员:肖晶晶;
|
2 | 2017-05-11 | 其他变更 |
2014-11-17~2016-10-31
|
2017-05-11~2018-12-31
|