序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | Conair Holdings Limited | 100% | 15.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
LARS PETTERSSON
|
|
2 |
LENOID KHANIK
|
|
3 |
梅映雪
|
|
4 |
ANNA PETROVA
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-12 | 董事备案 |
LARS PETTERSSON [退出]LENOID KHANIK [退出]
|
LENOID [新增]KHANIK [新增]
|
2 | 2019-08-12 | 法定代表人变更 |
梅映雪
|
LARS PETTERSSON
|
3 | 2019-08-12 | 监事备案 |
ANNA PETROVA
|
ANNA PETROVA
|
4 | 2019-08-12 | 经理备案 |
无
|
梅映雪 [新增]
|
5 | 2012-03-21 | 实收资本变更 |
Conair Holdings Limited 2011-06-03 货币5.0000万美元;Conair Holdings Limited 2011-04-06 货币2.5000万美元
|
Conair Holdings Limited 2011-04-06 货币2.5000万美元;Conair Holdings Limited 2011-06-03 货币5.0000万美元;Conair Holdings Limited 2011-06-28 货币4.0000万美元;Conair Holdings Limited 2011-08-08 货币3.5000万美元
|
6 | 2011-06-30 | 实收资本变更 |
Conair Holdings Limited 2011-04-06 货币2.5000万美元
|
Conair Holdings Limited 2011-04-06 货币2.5000万美元;Conair Holdings Limited 2011-06-03 货币5.0000万美元
|
7 | 2011-04-27 | 实收资本变更 |
0.0000万美元
|
2.5000万美元
|