序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴春梅 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 张攀 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张攀
|
|
2 |
吴春梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-07 | 投资人(股权)变更 |
朱迪迪; [退出]吴春梅;
|
吴春梅;张攀; [新增]
|
2 | 2017-11-07 | 章程备案 |
2017-10-09章程备案
|
2017-10-30章程备案
|
3 | 2017-11-07 | 法定代表人变更 |
朱迪迪
|
张攀
|
4 | 2017-10-13 | 投资人(股权)变更 |
陆建华; [退出]吴春梅;
|
吴春梅;朱迪迪; [新增]
|
5 | 2017-10-13 | 法定代表人变更 |
陆建华
|
朱迪迪
|
6 | 2017-10-13 | 章程备案 |
无
|
2017-10-09章程备案
|