序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范兴龙 | 85% | 85万人民币 |
2 | 彭旭初 | 15% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范兴龙
|
|
2 |
刘苍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-26 | 章程备案 |
无
|
2019-07-29章程备案
|
2 | 2019-08-26 | 投资人(股权)变更 |
范兴龙;彭旭初;刘苍; [退出]
|
彭旭初;范兴龙;
|
3 | 2018-08-31 | 投资人(股权)变更 |
范兴龙;刘苍;
|
刘苍;范兴龙;彭旭初; [新增]
|
4 | 2018-08-31 | 章程备案 |
无
|
2018-08-16章程备案
|