序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴国贤
|
|
2 |
郑东和
|
|
3 |
廖重义
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-18 | 其他事项 |
2016-11-10~
|
2020-06-18~
|
2 | 2020-06-18 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-09-17~2020-09-16
|
2010-09-17~2030-09-16
|
3 | 2020-06-18 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-06-09 章程修正案
|
4 | 2012-08-20 | 经理备案 |
郑东和
|
郑东和
|