序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵广申 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵广申
|
|
2 |
孔凡超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-27 | 监事备案 |
姚凯 [退出]
|
孔凡超 [新增]
|
2 | 2021-05-27 | 联络员 |
姚广明
|
赵广申
|
3 | 2021-05-27 | 投资人(股权)变更 |
姚广明; [退出]
|
赵广申; [新增]
|
4 | 2021-05-27 | 章程备案 |
无
|
2021-05-17章程备案
|
5 | 2021-05-27 | 法定代表人变更 |
姚广明
|
赵广申
|
6 | 2021-05-27 | 董事备案 |
姚广明 [退出]
|
赵广申 [新增]
|
7 | 2018-09-29 | 出资比例变更 |
李宇浩 出资 200.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
姚广明 出资 200.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
8 | 2018-09-29 | 联络员 |
李宇浩
|
姚广明
|
9 | 2018-09-29 | 出资日期变更 |
无
|
无
|
10 | 2018-09-29 | 章程备案 |
无
|
2018-09-13章程备案
|