序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海仪电资产经营管理(集团)有限公司 | 100% | 30000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张丽虹
|
|
2 |
许睿
|
|
3 |
雷霓霁
|
|
4 |
傅飞飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-01 | 经理备案 |
李鑫 [退出]
|
张丽虹 [新增]
|
2 | 2021-09-01 | 董事备案 |
雷霓霁李鑫 [退出]许睿
|
雷霓霁张丽虹 [新增]许睿
|
3 | 2021-09-01 | 监事备案 |
王孝国 [退出]
|
傅飞飞 [新增]
|
4 | 2021-09-01 | 法定代表人变更 |
李鑫
|
张丽虹
|
5 | 2020-03-16 | 法定代表人变更 |
刘宇靖
|
李鑫
|
6 | 2020-03-16 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-03-13章程修正案
|
7 | 2020-03-16 | 董事备案 |
刘宇靖 [退出]李鑫许睿
|
雷霓霁 [新增]李鑫许睿
|
8 | 2018-05-03 | 经理备案 |
许睿 [退出]
|
刘宇靖 [新增]
|
9 | 2018-05-03 | 法定代表人变更 |
许睿
|
刘宇靖
|
10 | 2018-05-03 | 董事备案 |
蒋松涛 [退出]许睿李鑫
|
李鑫许睿刘宇靖 [新增]
|