序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程东迅 | 70% | 140.0万人民币 |
2 | 舒延钊 | 30% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王爱国
|
|
2 |
倪少君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-01 | 投资人(股权)变更 |
程东迅;舒延钊;
|
叶林海;蒋利民;
|
2 | 2022-08-01 | 出资方式变更 |
程东迅 货币140.000000万人民币;舒延钊 货币60.000000万人民币;
|
叶林海 货币198.000000万人民币;蒋利民 货币2.000000万人民币;
|
3 | 2022-08-01 | 法定代表人变更 |
王爱国
|
叶林海
|
4 | 2022-08-01 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-07-01章程修正案
|
5 | 2022-08-01 | 联络员 |
王爱国
|
叶林海
|
6 | 2022-01-11 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-12-27章程修正案
|
7 | 2022-01-11 | 住所变更 |
上海市崇明区北沿公路2111号3幢(上海崇明森林旅游园区)
|
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海洋一路333号1号楼、2号楼
|
8 | 2021-11-15 | 董事备案 |
叶道好 [退出]
|
王爱国 [新增]
|
9 | 2021-11-15 | 联络员 |
叶道好
|
王爱国
|
10 | 2021-11-15 | 法定代表人变更 |
叶道好
|
王爱国
|