序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕燕如 | 65% | 325.0万人民币 |
2 | 周银平 | 20% | 100.0万人民币 |
3 | 王语 | 15% | 75.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕燕如
|
|
2 |
周银平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-09 | 章程备案 |
无
|
2021-02-24章程备案
|
2 | 2021-03-09 | 投资人(股权)变更 |
周银平;吕燕如;
|
吕燕如;周银平;王语; [新增]
|
3 | 2021-02-09 | 章程备案 |
无
|
2021-01-29章程备案
|
4 | 2021-02-09 | 投资人(股权)变更 |
吕燕如;程学平; [退出]周银平;
|
吕燕如;周银平;
|
5 | 2021-01-04 | 一般经营项目变更 |
无
|
。
|
6 | 2021-01-04 | 经营范围变更 |
许可项目:食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
许可项目:食品生产;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
7 | 2021-01-04 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-01-04章程修正案
|
8 | 2021-01-04 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
9 | 2020-09-16 | 投资人(股权)变更 |
周银平;吕燕如;
|
周银平;吕燕如;程学平; [新增]
|
10 | 2020-09-16 | 章程备案 |
无
|
2020-09-03章程备案
|