序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | UNISONO FIELDMARKETING INTERNATIONAL LIMITED(香港) | 100% | 14.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
MIN CHANG
|
|
2 |
DARA AKBARIAN
|
|
3 |
PAUL WOOLLEY
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-02 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:Lee Man Shing;成员:吴红;成员:方媛
|
2 | 2017-04-27 | 董事备案 |
DARA AKBARIANARNOLD JACOBUS VRIND [退出]
|
PAUL WOOLLEY [新增]DARA AKBARIAN
|
3 | 2016-09-08 | 董事备案 |
CHRISTIAAN MAURITZ OLIVIER [退出]DARA AKBARIAN
|
ARNOLD JACOBUS VRIND [新增]DARA AKBARIAN
|
4 | 2014-08-08 | 法定代表人变更 |
STEVEN RAY RICH
|
MIN CHANG
|
5 | 2014-08-08 | 董事备案 |
CHRISTIAAN MAURITZ OLIVIERMIN CHANG [退出]
|
DARA AKBARIAN [新增]CHRISTIAAN MAURITZ OLIVIER
|