序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
OFFICIR JOZSEF JANOS
|
|
2 |
FEHER MARTA
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-08 | 章程修正案备案 |
2016-07-25章程备案
|
2017-12-01 章程修正案
|
2 | 2018-01-08 | 经营范围变更 |
企业管理咨询,商务信息咨询,财务信息咨询(不得从事代理记账),室内设计,市场营销策划(广告除外),企业形象策划(广告除外),电脑图文设计、制作(广告除外),会务服务(主办、承办除外),展览展示服务(主办、承办除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
企业管理咨询,商务信息咨询,财务信息咨询(不得从事代理记账),室内设计,市场营销策划(广告除外),企业形象策划(广告除外),电脑图文设计、制作(广告除外),会务服务,展览展示服务,食品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
3 | 2016-10-08 | 名称变更 |
上海吉柏能量贸易有限公司
|
上海亚矢玛企业管理咨询有限公司
|
4 | 2016-10-08 | 经营范围变更 |
预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、工艺礼品(文物除外)、日用杂货、服装服饰的批****、进出口;企业管理咨询(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的商品按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
企业管理咨询,商务信息咨询,财务信息咨询(不得从事代理记账),室内设计,市场营销策划(广告除外),企业形象策划(广告除外),电脑图文设计、制作(广告除外),会务服务(主办、承办除外),展览展示服务(主办、承办除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
5 | 2016-10-08 | 法定代表人变更 |
GABOR SZORAD
|
OFFICIR JOZSEF JANOS
|
6 | 2016-10-08 | 章程备案 |
无
|
2016-07-25章程备案
|
7 | 2016-10-08 | 监事备案 |
BOYDE THOMAS SKINNER [退出]
|
FEHER MARTA [新增]
|
8 | 2016-10-08 | 投资人(股权)变更 |
GB DISTRIBUTION HK CO.LIMITED [退出]
|
ASIA SMARTER LIMIED [新增]
|