序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨玉巍 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨玉巍
|
|
2 |
陈建平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-05 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
500.0000万人民币( + 400% )
|
2 | 2020-03-05 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-03-05章程修正案
|
3 | 2015-04-29 | 投资人(股权)变更 |
戎维清; [退出]
|
杨玉巍; [新增]
|
4 | 2015-04-29 | 法定代表人变更 |
戎维清
|
杨玉巍
|
5 | 2015-04-21 | 投资人(股权)变更 |
杨玉巍; [退出]
|
戎维清; [新增]
|
6 | 2015-04-21 | 法定代表人变更 |
杨玉巍
|
戎维清
|
7 | 2015-03-27 | 法定代表人变更 |
戎维清
|
杨玉巍
|
8 | 2015-03-27 | 投资人(股权)变更 |
戎维清; [退出]
|
杨玉巍; [新增]
|