序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 凤凰文创****展有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何大光
|
|
2 |
杨家强
|
|
3 |
王霁
|
|
4 |
鲁冀
|
|
5 |
张彤
|
|
6 |
黄晓燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-01 | 董事备案 |
王霁鲁冀崔强 [退出]杨家强
|
杨家强王霁张彤 [新增]鲁冀
|
2 | 2021-02-26 | 章程修正案备案 |
2019-03-12章程备案
|
2021-02-02 章程修正案
|
3 | 2021-02-26 | 境外股东****起人的境内 |
黄鹤 [退出]
|
上海凤凰卫视艺术****展有限公司 [新增]
|
4 | 2021-02-26 | 住所变更 |
上海市黄浦区徐家汇路555号主楼702室
|
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号13层1301-1308单元13-A04室
|
5 | 2019-04-09 | 章程修正案备案 |
2018-12-24章程备案
|
2019-03-12 章程修正案
|
6 | 2019-04-09 | 住所变更 |
上海市黄浦区南车站路600弄8号101室
|
上海市黄浦区徐家汇路555号主楼702室
|
7 | 2018-12-24 | 经理备案 |
无
|
无
|
8 | 2018-12-24 | 董事备案 |
崔强杨家强梁云波 [退出]王霁
|
崔强鲁冀 [新增]王霁杨家强
|
9 | 2018-12-24 | 章程修正案备案 |
2015-07-01章程备案
|
2018-12-24 章程修正案
|
10 | 2016-02-29 | 监事备案 |
曹宇 [退出]黄晓燕
|
黄晓燕
|