序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘燕 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 丁芳 | 50% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁芳
|
|
2 |
刘燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-03 | 清算组成员备案 |
无
|
成员:刘燕;负责人:丁芳;
|
2 | 2017-06-08 | 投资人(股权)变更 |
楼群; [退出]徐君; [退出]
|
丁芳; [新增]刘燕; [新增]
|
3 | 2017-06-08 | 章程备案 |
2016-09-02章程备案
|
2017-05-31章程备案
|
4 | 2017-06-08 | 法定代表人变更 |
徐君
|
丁芳
|
5 | 2017-06-08 | 监事备案 |
楼群 [退出]
|
刘燕 [新增]
|
6 | 2016-09-21 | 监事备案 |
陈真 [退出]
|
楼群 [新增]
|
7 | 2016-09-21 | 投资人(股权)变更 |
郭海林; [退出]
|
徐君; [新增]楼群; [新增]
|
8 | 2016-09-21 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2016-09-21 | 法定代表人变更 |
郭海林
|
徐君
|
10 | 2016-09-21 | 章程备案 |
无
|
2016-09-02章程备案
|