序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁佳涵 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁佳涵
|
|
2 |
陈军琳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-03 | 法定代表人变更 |
尤伟
|
袁佳涵
|
2 | 2021-08-03 | 章程备案 |
无
|
2021-07-30章程备案
|
3 | 2021-08-03 | 监事备案 |
刘年宝 [退出]
|
陈军琳 [新增]
|
4 | 2021-08-03 | 投资人(股权)变更 |
尤伟; [退出]
|
袁佳涵; [新增]
|
5 | 2019-05-13 | 监事备案 |
刘丽 [退出]
|
刘年宝 [新增]
|
6 | 2019-05-13 | 法定代表人变更 |
张冰
|
尤伟
|
7 | 2019-05-13 | 投资人(股权)变更 |
刘丽; [退出]张冰; [退出]
|
尤伟; [新增]
|
8 | 2019-05-13 | 章程备案 |
无
|
2019-05-04章程备案
|
9 | 2019-05-13 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|