序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赫福高亚太有限公司 | 100% | 35.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄宝谊
|
|
2 |
Scott Lewis Dobak
|
|
3 |
CLINTON BRUCE MORGAN
|
|
4 |
Thomas Joseph Gioia
|
|
5 |
王建人
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
赫福高隔断装饰制品(上海)有限公司广州分公司
|
麦海涛 | 2004-08-19 |
2 |
赫福高隔断装饰制品(上海)有限公司浦西分公司
|
麦克。波顿 | 2003-10-08 |
3 |
赫福高隔断装饰制品(上海)有限公司青岛办事处
|
高屹 | 2001-11-08 |
4 |
赫福高隔断装饰制品(上海)有限公司成都办事处
|
丁文军 | 2001-08-22 |
5 |
赫福高隔断装饰制品(上海)有限公司北京办事处
|
彭令桃 | 2000-11-13 |
6 |
赫福高隔断装饰制品(上海)有限公司广州办事处
|
麦海涛 | 2000-09-29 |
7 |
赫福高隔断装饰制品(上海)有限公司大连办事处
|
刘亮 | 2000-09-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-08 | 董事备案 |
Michael James Kontranowski [退出]Scott Lewis DobakThomas Joseph Gioia
|
Thomas Joseph GioiaScott Lewis DobakClinton Bruce Morgan [新增]
|
2 | 2020-04-07 | 董事备案 |
Justin Steven Smith [退出]KELLY LYNN LAWRY [退出]Koben James Miceli [退出]
|
Michael James Kontranowski [新增]Scott Lewis Dobak [新增]Thomas Joseph Gioia [新增]
|
3 | 2019-05-29 | 境外股东****起人的境内 |
赫福高隔断装饰制品(上海)有限公司
|
赫福高隔断装饰制品(上海)有限公司
|
4 | 2019-05-29 | 章程修正案备案 |
2017-07-07章程备案
|
2019-05-21 章程修正案
|
5 | 2019-05-29 | 董事备案 |
Justin Steven SmithKoben James MiceliMirko SchÜppel [退出]
|
Justin Steven SmithKoben James MiceliKELLY LYNN LAWRY [新增]
|
6 | 2019-05-29 | 经营期限(营业期限)变 |
1999-05-14~2019-05-13
|
1999-05-14~2049-05-13
|
7 | 2019-01-18 | 监事备案 |
WONG YEW CHEE [退出]
|
王建人 [新增]
|
8 | 2019-01-18 | 董事备案 |
KEVIN MICHAEL FLANAGAN [退出]JAMES ERWIN BARTHEL [退出]JAMES ALLEN SCOTT [退出]
|
Koben James Miceli [新增]Justin Steven Smith [新增]Mirko SchÜppel [新增]
|
9 | 2018-08-23 | 章程修正案备案 |
2017-07-01章程备案
|
2017-07-07 章程修正案
|
10 | 2018-08-23 | 住所变更 |
上海市浦东新区机场镇邓二村
|
上海市浦东新区川南奉公路3797号8幢108室
|