序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
OTSUKA KAZUO
|
|
2 |
应放
|
|
3 |
UTSUGI SHIGERU
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-05 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:大塚和夫;成员:应放;成员:董辉
|
2 | 2017-06-02 | 经营范围变更 |
各种缝制玩具产品的批****、进出口、佣金代理(拍卖除外)、提供相关配套服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
玩具、化妆品、服装服饰、文化用品(不含图书、报刊、音像、电子出版物)、工艺品(文物除外)、日用百货、汽车配件、食用农产品(粮油、油料作物、植物油、粮食除外)的批****,进出口,佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务;商务信息咨询、企业形象策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
3 | 2015-10-10 | 监事备案 |
OTSUKA KAZUO [退出]
|
UTSUGI SHIGERU [新增]
|
4 | 2015-10-10 | 法定代表人变更 |
FUJIWARA JIMMY
|
OTSUKA KAZUO
|
5 | 2014-10-23 | 住所变更 |
上海市虹口区花园路66弄1号2005室
|
上海市虹口区花园路16号2202室
|
6 | 2014-05-07 | 章程备案 |
2013-05-08章程备案
|
2014-04-08章程备案
|
7 | 2014-05-07 | 法定代表人变更 |
FUKUOKA NOBORU
|
FUJIWARA JIMMY
|
8 | 2014-05-07 | 董事备案 |
FUJIWARA JIMMY [退出]UTSUGI SHIGERU [退出]
|
无
|