序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚金龙 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚金龙
|
|
2 |
马志飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-18 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2016-08-18 | 投资人(股权)变更 |
庄春燕; [退出]马志飞; [退出]
|
姚金龙; [新增]
|
3 | 2016-08-18 | 法定代表人变更 |
庄春燕
|
姚金龙
|
4 | 2016-08-18 | 章程备案 |
2016-06-22章程备案
|
2016-08-15章程备案
|
5 | 2016-06-28 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2016-06-28 | 法定代表人变更 |
何光明
|
庄春燕
|
7 | 2016-06-28 | 投资人(股权)变更 |
何光明; [退出]
|
庄春燕; [新增]马志飞; [新增]
|
8 | 2016-06-28 | 章程备案 |
2016-04-27章程备案
|
2016-06-22章程备案
|
9 | 2016-06-28 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
100.000000万人民币( + 900% )
|
10 | 2016-06-28 | 监事备案 |
王吉霞 [退出]
|
马志飞 [新增]
|