序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-15 | 董事备案 |
LAVI ALEXANDER LEV;JAMES PURCELL SCHOLHAMER
|
JAMES PURCELL SCHOLHAMER;THOMASKUTTY JOSEPH
|
2 | 2015-12-31 | 法定代表人变更 |
ONG TEIK LIN
|
蔡敏
|
3 | 2015-02-04 | 董事备案 |
LAVI ALEXANDER LEV;Clarencel Granger
|
LAVI ALEXANDER LEV;JAMES PURCELL SCHOLHAMER
|
4 | 2014-04-18 | 法定代表人变更 |
GINETTO ADDIEGO
|
ONG TEIK LIN
|
5 | 2014-04-18 | 董事备案 |
Clarencel Granger;MICHAEL JAMES ARENA
|
LAVI ALEXANDER LEV;Clarencel Granger
|
6 | 2011-09-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
JONATHAN PAUL BROWN
|
GINETTO ADDIEGO
|
7 | 2010-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
Clarencel Granger;David Savage
|
Clarencel Granger;MICHAEL JAMES ARENA
|
8 | 2010-09-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
Keith Cheung
|
JONATHAN PAUL BROWN
|
9 | 2010-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
Keith Cheung;Clarencel Granger;David Savage
|
Clarencel Granger;David Savage
|
10 | 2008-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
Keith Cheung;Clarencel Granger;Sowmya Krishnan
|
Keith Cheung;Clarencel Granger;David Savage
|