序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | ELIANA BEKIER PERLMAN | 100% | 5.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
ELIANA BEKIER PERLMAN
|
|
2 |
ARNON PERLMAN
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-16 | 法定代表人变更 |
SCOTT WILLIAM BROWN
|
ELIANA BEKIER PERLMAN
|
2 | 2017-01-16 | 企业类型变更 |
有限责任公司(外国法人独资)
|
有限责任公司(外国自然人独资)
|
3 | 2017-01-16 | 投资人(股权)变更 |
RED FERN INTERNATIONAL LIMITED [退出]
|
ELIANA BEKIER PERLMAN [新增]
|
4 | 2017-01-16 | 监事备案 |
Friedrich Weiss [退出]
|
ARNON PERLMAN [新增]
|
5 | 2017-01-16 | 董事备案 |
无
|
无
|
6 | 2017-01-16 | 章程备案 |
2016-06-01章程备案
|
2016-12-06章程备案
|
7 | 2016-07-07 | 监事备案 |
GEORGE COMPTON TOTHILL [退出]
|
Friedrich Weiss [新增]
|
8 | 2016-07-07 | 境外股东****起人的境内 |
刘辉 [退出]
|
沈董 [新增]
|
9 | 2016-07-07 | 章程备案 |
无
|
2016-06-01章程备案
|
10 | 2016-07-07 | 法定代表人变更 |
SCOTT WILLIAM BROWN
|
SCOTT WILLIAM BROWN
|