序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 香港乐思化学有限公司 | 100% | 1500.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
JOSEPH JAMES D'AMBRISI
|
|
2 |
JOHN EDWARD CAPPS
|
|
3 |
RICHARD LOUIS FRICKE
|
|
4 |
陈然仪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-13 | 董事备案 |
Thaddeus Scott Ericson [退出]John Edward Capps
|
Richard Louis Fricke [新增]John Edward Capps
|
2 | 2020-09-16 | 法定代表人变更 |
Robert Joseph Haskins
|
Joseph James D'Ambrisi
|
3 | 2020-09-16 | 董事备案 |
Thaddeus Scott EricsonJohn Edward Capps
|
Thaddeus Scott EricsonJohn Edward Capps
|
4 | 2018-11-01 | 董事备案 |
John Edward CappsThaddeus Scott EricsonMARK GORDON GIBBENS [退出]
|
John Edward CappsThaddeus Scott Ericson
|
5 | 2018-11-01 | 章程修正案备案 |
2018-01-15章程备案
|
2018-10-18 章程修正案
|
6 | 2018-02-09 | 章程修正案备案 |
2015-01-11章程备案
|
2018-01-15 章程修正案
|
7 | 2018-02-09 | 董事备案 |
MARK GORDON GIBBENSGORDON TINDLE [退出]黎振国 [退出]FRANK JOSEPH MONTEIRO [退出]
|
Thaddeus Scott Ericson [新增]John Edward Capps [新增]MARK GORDON GIBBENS
|
8 | 2017-02-10 | 董事备案 |
黎振国GORDON TINDLEFRANK JOSEPH MONTEIRODAVID ALLEN JACOBOSKI [退出]
|
MARK GORDON GIBBENS [新增]黎振国FRANK JOSEPH MONTEIROGORDON TINDLE
|
9 | 2016-04-13 | 章程修正案备案 |
2015-01-11章程备案
|
2015-01-11 章程修正案
|
10 | 2016-04-13 | 董事备案 |
GORDON TINDLE黎振国
|
FRANK JOSEPH MONTEIRO [新增]黎振国GORDON TINDLEDAVID ALLEN JACOBOSKI [新增]
|