序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 位全红 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
位全红
|
|
2 |
刘聪明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-25 | 章程备案 |
无
|
2018-07-10章程备案
|
2 | 2018-07-25 | 住所变更 |
上海市奉贤区百富路388弄3、7、20号1002室
|
上海市奉贤区奉浦大道1599号第二幢第三层23171室
|
3 | 2018-04-27 | 法定代表人变更 |
王昌曹
|
位全红
|
4 | 2018-04-27 | 监事备案 |
杜俊芳 [退出]
|
刘聪明 [新增]
|
5 | 2018-04-27 | 投资人(股权)变更 |
王昌曹; [退出]
|
位全红; [新增]
|
6 | 2018-04-27 | 章程备案 |
2017-11-23章程备案
|
2018-04-03章程备案
|
7 | 2017-12-04 | 投资人(股权)变更 |
位全红; [退出]王昌曹;田江红; [退出]
|
王昌曹;
|
8 | 2017-12-04 | 章程备案 |
2017-08-11章程备案
|
2017-11-23章程备案
|
9 | 2017-12-04 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2017-12-04 | 监事备案 |
王昌曹 [退出]位全红 [退出]
|
杜俊芳 [新增]
|