序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑超 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑超
|
|
2 |
陆校明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-11 | 投资人(股权)变更 |
胡波; [退出]
|
郑超; [新增]
|
2 | 2020-05-11 | 章程备案 |
无
|
2020-05-07章程备案
|
3 | 2020-05-11 | 联络员 |
王培珍
|
郑超
|
4 | 2020-05-11 | 法定代表人变更 |
胡波
|
郑超
|
5 | 2019-04-30 | 法定代表人变更 |
王培珍
|
胡波
|
6 | 2019-04-30 | 章程备案 |
无
|
2019-03-12章程备案
|
7 | 2019-04-30 | 投资人(股权)变更 |
陆校明; [退出]王培珍; [退出]
|
胡波; [新增]
|
8 | 2019-04-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2018-11-28 | 经营范围变更 |
食品流通,建筑装潢工程,投资咨询、企业管理咨询(除经纪),市场营销策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
食品销售,建筑装潢工程、企业管理咨询,市场营销策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
10 | 2018-11-28 | 一般经营项目变更 |
食品流通,建筑装潢工程,投资咨询、企业管理咨询(除经纪),市场营销策划。
|
食品销售,建筑装潢工程、企业管理咨询,市场营销策划。
|