序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁威 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁威
|
|
2 |
袁士魁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-30 | 章程备案 |
无
|
2020-07-15章程备案
|
2 | 2020-07-30 | 投资人(股权)变更 |
吕新心; [退出]
|
袁威; [新增]
|
3 | 2020-07-30 | 法定代表人变更 |
吕新心
|
袁威
|
4 | 2016-06-12 | 注册资本(金)变更 |
60.000000万人民币
|
100.0000万人民币( + 66.66667% )
|
5 | 2016-06-12 | 章程修正案备案 |
2016-05-09章程备案
|
2016-05-29章程修正案
|
6 | 2016-05-16 | 章程备案 |
无
|
2016-05-09章程备案
|
7 | 2016-05-16 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2016-05-16 | 监事备案 |
谭亚娟 [退出]
|
袁士魁 [新增]
|
9 | 2016-05-16 | 投资人(股权)变更 |
钱建强; [退出]谭亚娟; [退出]
|
吕新心; [新增]
|
10 | 2016-05-16 | 法定代表人变更 |
钱建强
|
吕新心
|