序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
施季峰
|
|
2 |
陈晔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-15 | 监事备案 |
张留珠 [退出]
|
陈晔 [新增]
|
2 | 2020-04-15 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-04-10章程修正案
|
3 | 2020-04-15 | 投资人(股权)变更 |
张留珠; [退出]伊凡; [退出]
|
上海舍未斯金融信息服务有限公司; [新增]上海砾诚网络科技有限公司; [新增]
|
4 | 2020-04-15 | 法定代表人变更 |
伊凡
|
施季峰
|
5 | 2019-11-23 | 法定代表人变更 |
韩东方
|
伊凡
|
6 | 2019-11-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2019-11-23 | 监事备案 |
袁家伟 [退出]
|
张留珠 [新增]
|
8 | 2019-11-23 | 投资人(股权)变更 |
上海若辰文化****展有限公司; [退出]
|
伊凡; [新增]张留珠; [新增]
|
9 | 2019-11-23 | 章程备案 |
无
|
2019-11-07章程备案
|
10 | 2019-03-26 | 监事备案 |
刘琼 [退出]
|
袁家伟 [新增]
|