序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑利峰 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 点八(上海)餐饮管理有限公司 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑利峰
|
|
2 |
诸长富
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-21 | 投资人(股权)变更 |
郑利峰;姚其平; [退出]
|
点八(上海)餐饮管理有限公司; [新增]郑利峰;
|
2 | 2017-12-21 | 监事备案 |
姚其平 [退出]
|
诸长富 [新增]
|
3 | 2017-12-21 | 章程备案 |
2016-05-10章程备案
|
2017-11-15章程备案
|
4 | 2016-05-23 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-05-10章程修正案
|
5 | 2016-05-23 | 住所变更 |
上海市金山工业区夏宁路818弄70号556号库
|
上海市静安区平型关路138号509室
|