序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谷连山 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谷连山
|
|
2 |
赵波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-25 | 法定代表人变更 |
刘虹
|
谷连山
|
2 | 2018-04-25 | 章程备案 |
2017-03-13章程备案
|
2018-04-18章程备案
|
3 | 2018-04-25 | 投资人(股权)变更 |
刘虹; [退出]
|
谷连山; [新增]
|
4 | 2018-04-25 | 监事备案 |
陈安星 [退出]
|
赵波 [新增]
|
5 | 2017-03-23 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区金沪路99弄3号1620室
|
上海市奉贤区金汇镇金闸公路1259号3幢1620室
|
6 | 2017-03-23 | 章程备案 |
无
|
2017-03-13章程备案
|