序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | FluidHouse Oy. | 95% | 11.4万欧元 |
2 | Jari Juhani Teerisaari | 5% | 0.6万欧元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Juha Kyllönen
|
|
2 |
Jari Juhani Teerisaari
|
|
3 |
Hannu Haili
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-06 | 法定代表人变更 |
Jari Juhani Teerisaari
|
Jari Juhani Teerisaari
|
2 | 2021-01-06 | 章程备案 |
2014-01-20章程备案
|
2020-10-14章程备案
|
3 | 2014-04-21 | 投资人(股权)变更 |
FluidHouse Oy.; [退出]Hiltunen Ilkka Kustaa [退出]
|
Jari Juhani Teerisaari; [新增]FluidHouse Oy. [新增]
|
4 | 2014-04-21 | 法定代表人变更 |
Hiltunen Ilkka Kustaa
|
Jari Juhani Teerisaari
|
5 | 2014-04-21 | 境外股东****起人的境内 |
上海五元企业管理咨询有限公司;上海五元企业管理咨询有限公司
|
贺旭东; [新增]上海五元企业管理咨询有限公司
|
6 | 2014-04-21 | 章程备案 |
无
|
2014-01-20章程备案
|
7 | 2014-04-21 | 经理备案 |
无
|
无
|
8 | 2013-12-20 | 监事备案 |
于华 [退出]
|
Hannu Haili [新增]
|
9 | 2011-05-05 | 实收资本变更 |
2.6000万欧元
|
12.0000万欧元
|
10 | 2009-09-11 | 实收资本变更 |
0.0000万欧元
|
2.6000万欧元
|