序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赛宗良 | 100% | 70.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
VOLKAN AKTAS
|
|
2 |
周云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-02 | 住所变更 |
上海市虹口区飞虹路360弄9号3649D室
|
上海市虹口区飞虹路360弄9号6层(集中登记地)
|
2 | 2021-06-02 | 监事备案 |
HABERLE SEAN BERNARD [退出]
|
周云 [新增]
|
3 | 2021-06-02 | 投资人(股权)变更 |
AAA WORLD ENTERPRISES PTY LTD; [退出]
|
赛宗良; [新增]
|
4 | 2021-06-02 | 法定代表人变更 |
VOLKAN AKTAS
|
VOLKAN AKTAS
|
5 | 2021-06-02 | 注册资本(金)变更 |
10.000000美元
|
70.000000万人民币( + 600% )
|
6 | 2021-06-02 | 章程备案 |
无
|
2021-04-20章程备案
|
7 | 2021-06-02 | 企业类型变更 |
有限责任公司(外国法人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2016-09-26 | 投资人(股权)变更 |
PETRIDIS ISAAC [退出]
|
AAA WORLD ENTERPRISES PTY LTD [新增]
|
9 | 2016-09-26 | 法定代表人变更 |
PETRIDIS ISAAC
|
VOLKAN AKTAS
|
10 | 2016-07-07 | 经营范围变更 |
餐饮管理(餐饮业务除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
餐饮管理(餐饮业务除外),餐饮服务(限分支机构经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|