序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈乐粉 | 50% | 500万人民币 |
2 | 孙丹媛 | 50% | 500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙丹媛
|
|
2 |
陈乐粉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-25 | 监事备案 |
董富巧 [退出]
|
陈乐粉 [新增]
|
2 | 2022-01-25 | 法定代表人变更 |
陈乐粉
|
孙丹媛
|
3 | 2022-01-25 | 章程备案 |
无
|
2022-01-21章程备案
|
4 | 2022-01-25 | 投资人(股权)变更 |
陈乐粉;董富巧; [退出]
|
陈乐粉;孙丹媛; [新增]
|
5 | 2021-05-18 | 监事备案 |
韩彩萍 [退出]
|
董富巧 [新增]
|
6 | 2021-05-18 | 投资人(股权)变更 |
董斌; [退出]
|
董富巧; [新增]陈乐粉; [新增]
|
7 | 2021-05-18 | 章程备案 |
无
|
2021-04-30章程备案
|
8 | 2021-05-18 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2020-12-31 | 法定代表人变更 |
董富巧
|
陈乐粉
|
10 | 2020-12-31 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-12-28章程修正案
|