序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 厦门建****集团有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄文洲
|
|
2 |
王沁
|
|
3 |
叶衍榴
|
|
4 |
李东胜
|
|
5 |
王文怀
|
|
6 |
林芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-26 | 法定代表人变更 |
王沁
|
叶衍榴
|
2 | 2022-08-26 | 董事备案 |
王文怀 [退出]叶衍榴王沁 [退出]李东胜 [退出]黄文洲 [退出]
|
叶衍榴
|
3 | 2022-08-26 | 章程备案 |
无
|
2022-08-26章程备案
|
4 | 2022-08-26 | 经营期限(营业期限)变 |
2012-08-22~2042-08-21
|
2012-08-22~2062-08-21
|
5 | 2021-11-22 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-11-12章程修正案
|
6 | 2021-11-22 | 法定代表人变更 |
黄文洲
|
王沁
|
7 | 2021-11-22 | 经理备案 |
黄文洲 [退出]
|
叶衍榴 [新增]
|
8 | 2021-11-22 | 住所变更 |
上海市杨浦区黄兴路2005弄2号603-14室
|
上海市杨浦区杨树浦路288号1808室
|
9 | 2021-11-22 | 联络员 |
林志宏
|
江艺剧
|
10 | 2018-05-03 | 法定代表人变更 |
吴小敏
|
黄文洲
|