序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海署康医疗咨询有限公司 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪浩
|
|
2 |
刘夏丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-18 | 投资人(股权)变更 |
上海博厚医院投资管理有限公司; [退出]
|
上海署康医疗咨询有限公司; [新增]
|
2 | 2019-09-18 | 法定代表人变更 |
汪浩
|
汪浩
|
3 | 2019-09-18 | 章程备案 |
无
|
2019-08-21章程备案
|
4 | 2019-09-18 | 监事备案 |
刘夏丽
|
刘夏丽
|
5 | 2019-07-18 | 法定代表人变更 |
徐铁雄
|
汪浩
|
6 | 2019-06-17 | 章程备案 |
无
|
2019-06-12章程备案
|
7 | 2019-06-17 | 投资人(股权)变更 |
上海署康医疗咨询有限公司; [退出]
|
上海博厚医院投资管理有限公司; [新增]
|
8 | 2019-06-17 | 法定代表人变更 |
汪浩
|
徐铁雄
|
9 | 2017-07-03 | 章程备案 |
无
|
2017-05-15章程备案
|
10 | 2017-07-03 | 投资人(股权)变更 |
上海博厚医院投资管理有限公司; [退出]
|
上海署康医疗咨询有限公司; [新增]
|