序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭峰 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 郭清梅 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭峰
|
|
2 |
郭清梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-20 | 投资人(股权)变更 |
郭明敏; [退出]郭清梅;
|
郭清梅;郭峰; [新增]
|
2 | 2020-08-20 | 经理备案 |
郭明敏 [退出]
|
|
3 | 2020-08-20 | 法定代表人变更 |
郭明敏
|
郭峰
|
4 | 2020-08-20 | 章程备案 |
无
|
2020-07-25章程备案
|
5 | 2020-08-20 | 住所变更 |
浦东新区泥城镇云汉路979号2楼
|
上海市闵行区元江路5500号第1幢
|
6 | 2018-12-24 | 章程备案 |
无
|
2018-12-18章程备案
|
7 | 2018-12-24 | 投资人(股权)变更 |
郭清梅;刘笑寒; [退出]
|
郭明敏; [新增]郭清梅;
|
8 | 2018-12-24 | 法定代表人变更 |
刘笑寒
|
郭明敏
|