序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑琼攀 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑琼攀
|
|
2 |
华国志
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-23 | 章程备案 |
无
|
2021-12-15章程备案
|
2 | 2021-12-23 | 法定代表人变更 |
郑志攀
|
郑琼攀
|
3 | 2021-12-23 | 投资人(股权)变更 |
郑志攀; [退出]
|
郑琼攀; [新增]
|
4 | 2021-12-13 | 投资人(股权)变更 |
卓志敏; [退出]
|
郑志攀; [新增]
|
5 | 2021-12-13 | 章程备案 |
无
|
2021-12-07章程备案
|
6 | 2021-12-13 | 法定代表人变更 |
卓志敏
|
郑志攀
|