序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙吉丰 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙吉丰
|
|
2 |
杨泉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-10 | 注册资本(金)变更 |
5000.000000万人民币
|
10000.000000万人民币( + 100% )
|
2 | 2017-01-10 | 章程备案 |
2015-07-13章程备案
|
2017-01-05章程备案
|
3 | 2016-12-29 | 法定代表人变更 |
何巨锋
|
孙吉丰
|
4 | 2016-12-29 | 监事备案 |
王澍 [退出]
|
杨泉 [新增]
|
5 | 2016-12-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2016-12-29 | 投资人(股权)变更 |
王澍; [退出]何巨锋; [退出]
|
孙吉丰; [新增]
|
7 | 2015-07-14 | 投资人(股权)变更 |
王琳凌; [退出]何巨锋;
|
何巨锋;王澍; [新增]
|
8 | 2015-07-14 | 监事备案 |
王琳凌 [退出]
|
王澍 [新增]
|
9 | 2015-07-14 | 注册资本(金)变更 |
500.000000万人民币
|
5000.000000万人民币( + 900% )
|
10 | 2015-07-14 | 住所变更 |
宝山区真陈路818号
|
上海市宝山区真陈路1000号6楼N座95室
|