序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 顾蕊芳 | 50% | 250.0万人民币 |
2 | 施小弟 | 50% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
施小弟
|
|
2 |
顾蕊芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-15 | 章程备案 |
无
|
2022-08-08章程备案
|
2 | 2022-08-15 | 高级管理人员备案 |
张仲麟;null
|
施小弟null;
|
3 | 2022-08-15 | 监事备案 |
顾蕊芳
|
顾蕊芳
|
4 | 2022-08-15 | 投资人(股权)变更 |
张仲麟;顾蕊芳;
|
顾蕊芳;施小弟;
|
5 | 2022-08-15 | 出资方式变更 |
张仲麟 货币250.000000万人民币;顾蕊芳 货币250.000000万人民币;
|
顾蕊芳 货币250.000000万人民币;施小弟 货币250.000000万人民币;
|
6 | 2022-08-15 | 董事备案 |
张仲麟
|
施小弟
|
7 | 2022-08-15 | 法定代表人变更 |
张仲麟
|
施小弟
|
8 | 2020-01-07 | 投资人(股权)变更 |
张仲麟;顾世源; [退出]
|
张仲麟;顾蕊芳; [新增]
|
9 | 2020-01-07 | 监事备案 |
顾世源 [退出]
|
顾蕊芳 [新增]
|
10 | 2020-01-07 | 章程备案 |
无
|
2019-12-27章程备案
|