序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陶利 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陶利
|
|
2 |
阮倩文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-10 | 住所变更 |
上海市金山区朱泾镇金龙新街528弄1118号-1414
|
上海市松江区泖港镇中南路32号
|
2 | 2022-01-10 | 章程备案 |
无
|
2021-12-22章程备案
|
3 | 2019-04-19 | 章程备案 |
无
|
2019-03-26章程备案
|
4 | 2019-04-19 | 法定代表人变更 |
艾昌
|
陶利
|
5 | 2019-04-19 | 投资人(股权)变更 |
艾昌; [退出]
|
陶利; [新增]
|