序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王军 | 99% | 99万人民币 |
2 | 董玲 | 1% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王军
|
|
2 |
董玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-15 | 章程备案 |
无
|
2021-03-31章程备案
|
2 | 2021-04-15 | 投资人(股权)变更 |
查然; [退出]
|
王军; [新增]董玲; [新增]
|
3 | 2021-04-15 | 监事备案 |
程素珍 [退出]
|
董玲 [新增]
|
4 | 2021-04-15 | 法定代表人变更 |
查然
|
王军
|
5 | 2021-04-15 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2018-12-14 | 法定代表人变更 |
王雷
|
查然
|
7 | 2018-12-14 | 投资人(股权)变更 |
王雷; [退出]
|
查然; [新增]
|
8 | 2018-12-14 | 章程备案 |
无
|
2018-12-10章程备案
|