序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王煜 | 55% | 5497.25万人民币 |
2 | 徐水兰 | 45% | 4497.75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王煜
|
|
2 |
徐水兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-29 | 章程备案 |
无
|
2021-07-22章程备案
|
2 | 2021-07-29 | 投资人(股权)变更 |
徐水兰;王留飞; [退出]
|
王煜; [新增]徐水兰;
|
3 | 2021-07-29 | 联络员 |
王留飞
|
王煜
|
4 | 2021-07-29 | 法定代表人变更 |
王留飞
|
王煜
|
5 | 2021-03-12 | 注册资本(金)变更 |
500.000000万人民币
|
9995.0000万人民币( + 1899% )
|
6 | 2021-03-12 | 章程备案 |
无
|
2021-03-10章程备案
|
7 | 2017-09-29 | 章程备案 |
2017-03-24章程备案
|
2017-09-28章程备案
|
8 | 2017-09-29 | 住所变更 |
上海市嘉定区新成路500号J895室
|
上海市松江区小昆山镇文翔路5016号
|
9 | 2017-04-05 | 住所变更 |
上海市嘉定区新成路500号J266室
|
上海市嘉定区新成路500号J895室
|
10 | 2017-04-05 | 章程备案 |
2016-10-17章程备案
|
2017-03-24章程备案
|