序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林志中 | 30% | 4.5万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁曦
|
|
2 |
汤平
|
|
3 |
林志中
|
|
4 |
王骏宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-16 | 章程修正案备案 |
2015-03-13章程备案
|
2020-11-30 章程修正案
|
2 | 2020-12-16 | 住所变更 |
上海市闵行区吴中路618号7层703室
|
上海市闵行区平阳路258号1层
|
3 | 2015-05-04 | 董事备案 |
无
|
林志中 [新增]汤平 [新增]
|
4 | 2015-05-04 | 企业类型变更 |
有限责任公司(台港澳自然人独资)
|
有限责任公司(台港澳与境内合资)
|
5 | 2015-05-04 | 监事备案 |
龚淑芬 [退出]
|
王骏宇 [新增]
|
6 | 2015-05-04 | 投资人(股权)变更 |
林志中
|
林志中;绍兴市宜居计算机技术有限公司 [新增]
|
7 | 2015-05-04 | 章程备案 |
无
|
2015-03-13章程备案
|
8 | 2015-05-04 | 法定代表人变更 |
林志中
|
梁曦
|
9 | 2012-09-26 | 实收资本变更 |
林志中 2011-04-27 货币5.0000万美元
|
林志中 2011-04-27 货币5.0000万美元;林志中 2012-08-10 货币10.0000万美元
|
10 | 2011-05-10 | 实收资本变更 |
无
|
林志中 2011-04-27 货币5.0000万美元
|