序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩艺博 | 60% | 120.0万人民币 |
2 | 陈灿 | 40% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩艺博
|
|
2 |
陈灿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-30 | 章程备案 |
无
|
2020-12-16章程备案
|
2 | 2020-12-30 | 法定代表人变更 |
鲁志虎
|
韩艺博
|
3 | 2020-12-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2020-12-30 | 投资人(股权)变更 |
鲁志虎; [退出]
|
韩艺博; [新增]陈灿; [新增]
|
5 | 2020-12-30 | 监事备案 |
江月顺 [退出]
|
陈灿 [新增]
|
6 | 2020-12-30 | 董事备案 |
鲁志虎 [退出]
|
韩艺博 [新增]
|
7 | 2018-06-21 | 投资人(股权)变更 |
李娟; [退出]
|
鲁志虎; [新增]
|
8 | 2018-06-21 | 章程备案 |
无
|
2018-06-12章程备案
|
9 | 2018-06-21 | 法定代表人变更 |
李娟
|
鲁志虎
|
10 | 2018-06-21 | 监事备案 |
任贝贝 [退出]
|
江月顺 [新增]
|