序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司 | 100% | - |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司、
|
Franklin Sum Mak(麦伟森) | 2017-06-12 |
2 |
喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司·广州天河雅乐轩酒店
|
FRANKLIN SUM MAK(麦伟森) | 2016-05-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-14 | 联络员备案 |
普婧 *** 备案手机:***
|
石艳丽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-05-16 | 联络员备案 |
石艳丽 *** 备案手机:***
|
普靖 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-11-14 | 联络员备案 |
杨婷 *** 备案手机:***
|
石艳丽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2017-05-12 | 负责人变更 |
李旭东 [退出]
|
Franklin Sum Mak [新增]
|
5 | 2017-05-05 | 负责人变更 |
钱进 [退出]
|
Franklin Sum Mak [新增]
|
6 | 2017-04-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李旭东
|
Franklin Sum Mak
|
7 | 2017-04-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
520904
|
520502
|
8 | 2017-04-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
无
|
东升路168号
|
9 | 2017-04-21 | 联络员备案 |
董丽娟 *** 备案手机:***
|
杨婷 *** 备案手机:***
|
10 | 2017-04-21 | 负责人变更 |
李旭东 [退出]
|
Franklin Sum Mak(麦伟森) [新增]
|