序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张光林
|
|
2 |
吴元乐
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
嘉银(上海)企业征信服务有限公司长春南湖分公司
|
张光林 | 2016-12-28 |
2 |
嘉银(上海)企业征信服务有限公司浦东分公司
|
王俊 | 2016-09-02 |
3 |
嘉银(上海)企业征信服务有限公司北京第三分公司
|
王俊 | 2016-08-04 |
4 |
嘉银(上海)企业征信服务有限公司西安第一分公司
|
王俊 | 2016-07-22 |
5 |
嘉银(上海)企业征信服务有限公司北京第二分公司
|
王俊 | 2016-07-22 |
6 |
嘉银(上海)企业征信服务有限公司西安分公司
|
王俊 | 2016-07-21 |
7 |
嘉银(上海)企业征信服务有限公司广州第三分公司
|
王俊 | 2016-07-19 |
8 |
嘉银(上海)企业征信服务有限公司赣州分公司
|
王俊 | 2016-07-19 |
9 |
嘉银(上海)企业征信服务有限公司安庆分公司
|
王俊 | 2016-07-14 |
10 |
嘉银(上海)企业征信服务有限公司上饶分公司
|
王俊 | 2016-07-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-16 | 监事备案 |
张光林 [退出]
|
吴元乐 [新增]
|
2 | 2020-12-16 | 法定代表人变更 |
严定贵
|
张光林
|
3 | 2020-12-16 | 董事备案 |
严定贵 [退出]
|
张光林 [新增]
|
4 | 2017-12-19 | 分公司设立备案 |
嘉银(上海)企业征信服务有限公司唐山分公司;嘉银(上海)企业征信服务有限公司株洲分公司;嘉银(上海)企业征信服务有限公司沧州分公司 ;
|
嘉银(上海)企业征信服务有限公司沧州分公司 ;嘉银(上海)企业征信服务有限公司唐山分公司;嘉银(上海)企业征信服务有限公司株洲分公司;嘉银(上海)企业征信服务有限公司重庆第四分公司;
|
5 | 2017-12-18 | 章程备案 |
2017-11-29章程备案
|
2017-11-29章程备案
|
6 | 2017-12-05 | 章程备案 |
2015-11-12章程备案
|
2017-11-29章程备案
|
7 | 2017-10-25 | 分公司设立备案 |
嘉银(上海)企业征信服务有限公司株洲分公司;嘉银(上海)企业征信服务有限公司唐山分公司;
|
嘉银(上海)企业征信服务有限公司株洲分公司;嘉银(上海)企业征信服务有限公司唐山分公司;嘉银(上海)企业征信服务有限公司沧州分公司 ;
|
8 | 2017-07-26 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
嘉银(上海)征信服务有限公司
|
嘉银征信服务有限公司
|
9 | 2017-05-27 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
嘉银(上海)企业征信服务有限公司
|
嘉银(上海)征信服务有限公司
|
10 | 2016-12-13 | 分公司设立备案 |
嘉银(上海)企业征信服务有限公司株洲分公司;
|
嘉银(上海)企业征信服务有限公司株洲分公司;嘉银(上海)企业征信服务有限公司唐山分公司;
|