序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
MICHAEL JEFFREY SNOW
|
|
2 |
陈弘
|
|
3 |
孙圣东
|
|
4 |
乐平
|
|
5 |
王建成
|
|
6 |
李永军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
伊乐科环保科技(上海)有限公司普陀分公司
|
陈弘 | 2008-03-10 |
2 |
伊乐科环保科技(上海)有限公司青浦分公司
|
孙圣东 | 2007-06-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-21 | 章程修正案备案 |
2012-03-23章程备案
|
2020-04-01 章程修正案
|
2 | 2020-05-21 | 监事备案 |
郭誉珍 [退出]
|
李永军 [新增]
|
3 | 2020-05-21 | 投资者名称(姓名)变更 |
Electropure Holdings,Limited;上海缘脉实业有限公司
|
上海缘脉环境科技有限公司;Electropure Holdings,Limited
|